Hanes ariannol MEATH EPILEPSY CHARITY
Rhif yr elusen: 200359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.79m | £7.64m | £7.56m | £7.32m | £8.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.72m | £7.17m | £7.19m | £7.74m | £8.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.51m | £5.88m | £5.87m | £5.95m | £6.62m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £204.96k | £101.25k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £601.44k | £1.27m | £771.75k | £632.89k | £494.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £97.24k | £82.63k | £66.69k | £69.90k | £420.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.83m | £6.26m | £6.35m | £6.49m | £7.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.71k | £29.13k | £23.04k | £24.13k | £33.71k | |
|
Incwm - Arall | £238.99k | £0 | £346.35k | £104.71k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £972 | £9.17k | £3.18k | £14.96k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.16m | £6.96m | £7.00m | £7.56m | £8.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £248.31k | £213.55k | £182.51k | £177.08k | £216.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.96k | £68.36k | £53.55k | £20.68k | £69.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £6.29k | £6.34k | £0 | £5.37k | |
|
Gwariant - Arall | £309.89k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.