Dogfen lywodraethu MEATH EPILEPSY CHARITY
Rhif yr elusen: 200359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 16/03/1992, AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 24/08/2006 AS AMENDED BY SCHEME OF 2/04/2007 AS AMENDED ON 27/01/2015 AS AMENDED ON 25/05/2015
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT, CARE FOR AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF PEOPLE LIVING WITH EPILEPSY AND ASSOCIATED LEARNING AND PHYSICAL DISABILITIES THROUGH THE PROVISION OF SUITABLE ACCOMMODATION, TAILORED ASSISTANCE, SKILLS TRAINING, AND LEISURE AND SPORTS ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.