Hanes ariannol GOD'S HOUSE IN EWELME
Rhif yr elusen: 200581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £981.71k | £1.02m | £1.01m | £954.90k | £956.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £931.48k | £1.07m | £1.03m | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £38.39k | £41.76k | £41.18k | £40.53k | £38.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £922.63k | £973.79k | £973.39k | £913.09k | £918.14k | |
|
Incwm - Arall | £20.70k | £311 | £0 | £1.29k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £653.72k | £540.84k | £502.76k | £550.21k | £578.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £375.99k | £390.65k | £566.87k | £475.01k | £772.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.89k | £40.73k | £40.97k | £57.70k | £47.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £270.34k | £3.00k | £280.15k | £313.92k | £282.33k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £23.08k | £26.42k | £29.22k | £32.07k | £45.80k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.