Hanes ariannol The Officers' Association Benevolent Fund
Rhif yr elusen: 201321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.50m | £2.65m | £2.36m | £1.99m | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.32m | £3.96m | £3.39m | £2.82m | £1.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.46m | £1.71m | £1.43m | £1.03m | £762.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £56.00k | £55.00k | £63.00k | £158.00k | £102.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £334.00k | £263.00k | £263.00k | £350.00k | £114.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £644.00k | £622.00k | £605.00k | £448.00k | £344.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £33.00k | £0 | £0 | £3.00k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.06m | £3.83m | £3.23m | £2.58m | £1.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.00k | £32.00k | £30.00k | £34.00k | £7.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £50.00k | £20.00k | £30.00k | £20.00k | £3.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £266.00k | £133.00k | £162.00k | £234.00k | £178.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.