Hanes ariannol THE CHARITY OF WILLIAM WILLIAMS
Rhif yr elusen: 202188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (181 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £508.91k | £490.31k | £401.53k | £463.53k | £563.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £442.88k | £384.99k | £409.90k | £385.81k | £343.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.00k | N/A | N/A | N/A | £2.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £493.91k | N/A | N/A | N/A | £510.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £50.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £15.00k | N/A | N/A | N/A | £2.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £371.58k | N/A | N/A | N/A | £242.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.30k | N/A | N/A | N/A | £94.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.33k | N/A | N/A | N/A | £55.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £133.42k | N/A | N/A | N/A | £40.90k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £71.30k | N/A | N/A | N/A | £94.73k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £6.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.