Dogfen lywodraethu THE EDEN COTTAGES TRUST
Rhif yr elusen: 202576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 27 NOV 1972 AS AMENDED BY SCHEME DATED 19 APR 2000 AS AMENDED ON 17 MAY 2006 AS AMENDED ON 04 NOV 2016 AS AMENDED ON 24 MAR 2017 as amended on 17 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF ALMSHOUSES FOR POOR PERSONS WHO ARE MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND. A PREFERENCE MUST BE GIVEN TO WOMEN APPLICANTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED (IN PRACTISE, DEVON)
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.