JOHN SOUTHBY AND OTHERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity operates in the parish of Buckland, Oxfordshire for the benefit of the residents of the village and parish.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 07 Mawrth 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Wildman | Cadeirydd | 03 May 2016 |
|
|
||||
John Joseph Connolly | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Nicola Kathleen Thompson | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Shirley Ann Jackson | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Roger Podbery | Ymddiriedolwr | 12 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119.73k | £87.98k | £86.75k | £129.31k | £110.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.35k | £114.46k | £56.30k | £303.29k | £83.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 21 FEB 1911 AS AMENDED BY SCHEME DATED 02 AUG 2018 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 04 MAY 2021 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 27 SEP 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO PROMOTE SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF BUCKLAND AS THE TRUSTEES THINK FIT WITH PARTICULAR FOCUS ON (BUT NOT LIMITED TO) THE RELIEF OF POVERTY, FOR WHICH PROVISION IS NOT MADE FROM PUBLIC RATES AND TAXES.
Maes buddion
PARISH OF BUCKLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mount Pleasant Farmhouse
Buckland
FARINGDON
SN7 8PY
- Ffôn:
- 07768681704
- E-bost:
- CHARITYJSANDO@YAHOO.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window