Dogfen lywodraethu DARTMOUTH UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 203399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEMES OF 20 JULY 1987 AND 11 AUGUST 1998, AMENDED BY ORDER DATED 24 FEBRUARY 2003 AND BY A RESOLUTION DATED 3 AUGUST 2005. AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 19 JUL 2017 as amended on 02 Jul 2019 as amended on 02 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS IN THE ALMSHOUSES OF THE CHARITY. 2) RELIEF IN NEED FOR PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF DARTMOUTH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.