ymddiriedolwyr DARTMOUTH UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 203399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILL CAWLEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Thomas Henry Guy | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Keith Williams | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Robin Springett | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Michael Raymond Rowley | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|||||
LARA OSGOOD | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|||||
George Hardy | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
MATTHEW SIMON TREMLETT | Ymddiriedolwr | 08 December 2014 |
|
|
||||
Barrie French | Ymddiriedolwr | 08 September 2014 |
|
|||||
BETTY ELAINE FLEET | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.