THE AKRILL HOMES

Rhif yr elusen: 203711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provide almshouses for elderly residents in West Bromwich

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £60,220
Cyfanswm gwariant: £48,239

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sandwell

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROSA WILDING Cadeirydd 28 July 2011
CHARITY OF JANE PATRICIA ECCLES
Derbyniwyd: Ar amser
Jessica Pate Ymddiriedolwr 01 October 2023
CHARITY OF JANE PATRICIA ECCLES
Derbyniwyd: Ar amser
Brett William Bunn Ymddiriedolwr 01 October 2023
CHARITY OF JANE PATRICIA ECCLES
Derbyniwyd: Ar amser
DIANA MARGARET WILLS Ymddiriedolwr 02 December 2015
GEORGE AND THOMAS HENRY SALTER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF JANE PATRICIA ECCLES
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID COLES Ymddiriedolwr 12 March 1983
CHARITY OF JANE PATRICIA ECCLES
Derbyniwyd: Ar amser
HILARY VEASEY-PUGH Ymddiriedolwr
CHARITY OF JANE PATRICIA ECCLES
Derbyniwyd: Ar amser
GRAHAM DENNIS WOODALL Ymddiriedolwr
CHARITY OF JANE PATRICIA ECCLES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £51.88k £52.34k £50.51k £57.80k £60.22k
Cyfanswm gwariant £43.11k £40.65k £42.04k £39.88k £48.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £488 N/A N/A £227 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £272 £227 N/A £227

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 23 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 23 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 14 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 14 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 22 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 22 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 21 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 21 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 HIGHCROFT DRIVE
SUTTON COLDFIELD
B74 4SX
Ffôn:
01213534020
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael