ymddiriedolwyr SEELY HALL BROOK
Rhif yr elusen: 204124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sarah turvill | Cadeirydd | 29 September 2021 |
|
|
||||
henrietta rummel | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
david perryman | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
christopher prothero-wallon | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
christopher rengert | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
barbara ann close | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
neil maclennan | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Rodney Hogg | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|||||
anne simmonds | Ymddiriedolwr | 12 August 2016 |
|
|
||||
James Morgan | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||
ROY ANTHONY HAVILAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.