Hanes ariannol CHRIST'S HOSPITAL OF ABINGDON
Rhif yr elusen: 205112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £924.87k | £992.69k | £860.38k | £924.56k | £983.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £629.13k | £768.44k | £778.42k | £743.02k | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.10k | £4.18k | £4.10k | £4.10k | £4.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.10k | £4.18k | £4.10k | £4.10k | £59.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £194.69k | £190.87k | £200.53k | £215.42k | £225.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £724.34k | £787.79k | £646.57k | £704.36k | £698.39k | |
|
Incwm - Arall | £1.74k | £9.85k | £9.19k | £676 | £1.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £50.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £510.86k | £621.59k | £527.85k | £579.69k | £733.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £118.27k | £146.84k | £250.57k | £163.32k | £359.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.29k | £15.16k | £117.19k | £118.65k | £127.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £121.24k | £167.00k | £166.72k | £235.92k | £319.36k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £118.27k | £146.84k | £250.57k | £163.32k | £69.62k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.