ymddiriedolwyr CHRIST'S HOSPITAL OF ABINGDON
Rhif yr elusen: 205112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Birks | Cadeirydd | 02 September 2021 |
|
|
||||
Colin Sanderson | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Rawda Jehanli | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Marion Evans | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Tom Greenaway | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Stephen William Workman | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Gabriella Barody | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Angharad Saunders | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|||||
Julia Durell Kent | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|||||
LAURENCE Dennis KING | Ymddiriedolwr | 03 August 2017 |
|
|||||
Simon McConnell | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|||||
KEVIN SENIOR | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|||||
Rev CHARLES MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.