ymddiriedolwyr SHEBBEAR PARISH LANDS CHARITY
Rhif yr elusen: 205183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW GOODE | Cadeirydd |
|
||||||
Jax Curtis | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Jason Quance | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Judith Marie Quance | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|||||
John Stupple | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
|
||||
Nick Whatley | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
Dennis Nicholas | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|||||
GORDON SLADE | Ymddiriedolwr | 10 October 2012 |
|
|
||||
Rev MARTIN JOHN WARREN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.