ymddiriedolwyr SONNING AND DISTRICT WELFARE AND EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 205224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JAMIE TAYLOR | Cadeirydd |
|
||||||
Anthony Walker | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Bethan J OWEN | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Philip Sherwood | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Hilary Jones | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Michael Firmager | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
DARREN SMITH | Ymddiriedolwr | 27 June 2014 |
|
|
||||
SUSAN BRADLEY | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
||||
JUDY BALDWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID WOODWARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Jane Diwell | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PENNY FEATHERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.