Hanes ariannol PETERBOROUGH ALMSHOUSE TRUST

Rhif yr elusen: 205383
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 30/06/2018 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £236.54k £265.73k £262.32k £361.82k £131.93k
Cyfanswm gwariant £262.75k £241.81k £295.56k £371.14k £162.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A