Hanes ariannol NUFFIELD HEALTH
Rhif yr elusen: 205533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £946.20m | £993.30m | £779.90m | £995.60m | £1.24bn | |
|
Cyfanswm gwariant | £953.70m | £1.01bn | £872.30m | £1.03bn | £1.30bn | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £182.00m | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £45.10m | £23.00m | £1.50m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £200.00k | £100.00k | £45.10m | £23.00m | £1.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.20m | £3.20m | £1.80m | £34.20m | £68.00m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £942.40m | £989.50m | £730.10m | £931.30m | £1.17bn | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £400.00k | £500.00k | £400.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.50m | £7.10m | £800.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £953.70m | £1.01bn | £869.60m | £993.30m | £1.23bn | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £2.70m | £35.10m | £68.60m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.10m | £4.00m | £542.10k | £760.37k | £1.17m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.