THE NATIONAL TRUST FOR PLACES OF HISTORIC INTEREST OR NATURAL BEAUTY

Rhif yr elusen: 205846
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 29 February 2020 16 December 2020 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 29 February 2020 16 December 2020 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 28 February 2019 18 December 2019 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 28 February 2019 18 December 2019 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 28 February 2018 02 November 2018 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 28 February 2018 02 November 2018 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 28 February 2017 05 December 2017 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 28 February 2017 05 December 2017 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 29 February 2016 04 October 2016 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 29 February 2016 04 October 2016 Mewn da bryd Download
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol

( Defnyddwyr elusen yn unig)