ymddiriedolwyr THE NATIONAL TRUST FOR PLACES OF HISTORIC INTEREST OR NATURAL BEAUTY
Rhif yr elusen: 205846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene H Olivieri | Cadeirydd | 01 February 2022 |
|
|
||||
Dr Lisbet Rausing | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Paul Roberts | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Tony Hall CBE | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Patrick Figgis | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Denise Nichola Jagger | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Dr Aideen McGinley OBE | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dr Thomas Ernest Tew | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Ade Rawcliffe | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
CAROLINE KAY | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ZARIN PATEL | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Sandy Nairne CBE FSA | Ymddiriedolwr | 02 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.