ymddiriedolwyr SIDMOUTH VOLUNTARY SERVICES
Rhif yr elusen: 206078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Price | Cadeirydd | 26 June 2017 |
|
|
||||||||
Alfred David Wheaton | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|||||||||
Malcolm Williams | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|||||||||
Hazel Nelson | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||||||
MICHAEL SYCAMORE | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||||||
FRANCES NEWTH | Ymddiriedolwr | 05 May 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.