Hanes ariannol LEATHER AND HIDE TRADES' BENEVOLENT INSTITUTION

Rhif yr elusen: 206133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.46k £38.31k £46.75k £41.16k £47.06k
Cyfanswm gwariant £88.68k £88.35k £85.54k £80.93k £86.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A