Ymddiriedolwyr LEATHER AND HIDE TRADES' BENEVOLENT INSTITUTION
Rhif yr elusen: 206133

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR J W TUSTING | Cadeirydd | 12 March 1991 |
|
|
||||
Jessica Aiers | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
SIMON YARWOOD | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Richard Brown | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
||||
JAMES BOSTON | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
PETER CRACK | Ymddiriedolwr | 05 June 2014 |
|
|
||||
Dr MARK WILKINSON | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||
IAN MICHEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN PEBODY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JONATHAN FREESTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.