Hanes ariannol THE LIVERPOOL MERCHANTS' GUILD
Rhif yr elusen: 206454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (206 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £1.47m | £1.21m | £1.52m | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34m | £1.44m | £1.49m | £1.51m | £1.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.45m | £1.47m | £1.21m | £1.52m | £1.54m | |
|
Incwm - Arall | £23 | £21 | £21 | £19 | £19 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £1.28m | £1.33m | £1.32m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £149.91k | £161.64k | £156.91k | £187.44k | £180.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £133.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £149.91k | £161.64k | £156.91k | £187.44k | £180.09k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.