ymddiriedolwyr THE THOMAS WATSON COTTAGE HOMES
Rhif yr elusen: 206515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER SARAH HARROLD | Cadeirydd | 25 April 1976 |
|
|
||||||||
ANDREW EDRUPT | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||||||
Simon de Galleani | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||||||
Claire Louise Corbett | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|
||||||||
Kate Mallon | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||||||
DEREK LESLIE KAY | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||||||
VALERIE ELIZABETH CORRIGAN | Ymddiriedolwr | 25 April 2006 |
|
|||||||||
RICHARD WILLIAM PEART | Ymddiriedolwr | 25 April 2004 |
|
|||||||||
SARAH HELEN HOUSDEN | Ymddiriedolwr | 25 April 1984 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.