Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS SUSSEX NORTH & BRIGHTON BRANCH
Rhif yr elusen: 206630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £977.06k | £504.40k | £1.01m | £1.02m | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £720.64k | £698.24k | £864.48k | £1.14m | £1.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £731.17k | £357.48k | £855.78k | £733.33k | £413.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £66.75k | £23.59k | £37.24k | £49.08k | £57.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £158.09k | £100.36k | £114.02k | £228.47k | £509.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.05k | £9.79k | £1.12k | £8.56k | £61.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £13.18k | £1.65k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £646.66k | £272.89k | £772.92k | £234.96k | £139.99k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £716.64k | £697.99k | £864.48k | £1.13m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.00k | £248 | £0 | £3.80k | £3.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.88k | £17.09k | £32.98k | £40.68k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £100.37k | £78.94k | £16.83k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.