Hanes ariannol THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS
Rhif yr elusen: 206882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.99m | £27.93m | £21.93m | £22.60m | £28.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.81m | £25.33m | £20.98m | £21.86m | £28.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £90.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £208.00k | £17.00k | £72.00k | £113.00k | £21.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.98m | £10.50m | £6.46m | £6.35m | £10.68m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.51m | £14.92m | £13.67m | £14.90m | £16.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £606.00k | £613.00k | £1.33m | £637.00k | £701.00k | |
|
Incwm - Arall | £684.00k | £1.89m | £399.00k | £597.00k | £528.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £208.00k | £17.00k | £72.00k | £113.00k | £21.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.50m | £14.44m | £13.31m | £14.84m | £17.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.31m | £10.90m | £7.67m | £7.03m | £11.36m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.46m | £2.02m | £441.00k | £2.40m | £2.70m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £16.00k | £9.00k | £9.00k | £10.00k | £16.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.