Hanes ariannol SAMUEL WILSON'S LOAN CHARITY

Rhif yr elusen: 206964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £84.48k £104.55k £135.31k £145.02k £90.14k
Cyfanswm gwariant £22.44k £31.61k £4.08k £200.75k £151.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A