Hanes ariannol THE ASTHAL SWINBROOK AND WIDFORD RELIEF IN NEED CHARITY

Rhif yr elusen: 207089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £429 £408 £79 £1.17k £427
Cyfanswm gwariant £900 £0 £0 £0 £2.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A