ymddiriedolwyr DUNTON'S ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 207264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Biggins | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Carolyn Clayton | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Leonie McLaughlin | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|||||
Sophie Geary | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Ian Lovelock | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
MRS JANE ADAMS | Ymddiriedolwr | 23 January 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.