ymddiriedolwyr ALPINE GARDEN SOCIETY
Rhif yr elusen: 207478
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David James Morris | Cadeirydd | 11 November 2017 |
|
|
||||
Mathew Jeffery | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Dr Robert Amos | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||
Peter Liverman | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|||||
Thomas Freeth | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||
Diane clement | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|
||||
Gail Devries | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|||||
Martin Keith Rogerson | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|||||
PROFESSOR JOHN GALLOWAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.