ymddiriedolwyr LONDON SCOTTISH REGIMENT BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 207482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Michael Kempster | Cadeirydd | 14 September 2010 |
|
|||||
Stuart Macdonald Bachelor | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|||||
James Dixon VR ICIOB | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
John Geoffrey Hetherington BA Hons | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Jason Harryman | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|||||
Angus Jonathan Barford Miller | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|||||
Major Brian David Welsh | Ymddiriedolwr | 03 September 2013 |
|
|||||
MAJOR RUPERT ROSS WIRGMAN TD | Ymddiriedolwr | 14 September 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.