FITZGERALD CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision to individuals in need, low cost accomodation in Almshouses located in Seaford
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Grimble | Cadeirydd | 03 September 2019 |
|
|
||||
Mark Stafford George Cheal | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Susan Wendy Slade | Ymddiriedolwr | 13 December 2024 |
|
|
||||
Dr Joanne Wendy Martyr | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Susan Fears | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Edward Lloyd Thompson | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Rev James William Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|||||
Brian Paul Millar | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|||||
Patricia White | Ymddiriedolwr | 26 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/03/2020 | 25/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £98.92k | £98.92k | £84.50k | £77.54k | £75.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.20k | £187.20k | £71.94k | £63.04k | £53.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 25 Mawrth 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Mawrth 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 25 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 17 JUNE 2004.
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROVISION OF HOUSING ACCOMMODATION FOR ELDERLY AND INFIRM PERSONS WHO ARE NOT LESS THAN SIXTY YEARS OF AGE WHO ARE IN REDUCED CIRCUMSTANCES, WITH PREFERENCE GIVEN AS FOLLOWS: (I) FIRSTLY TO THOSE WHO HAVE LIVED WITHIN THE AREA OF BENEFIT FOR AT LEAST THE PREVIOUS TEN YEARS; AND (II) SECONDLY TO THOSE WHO HAVE LIVED WITHIN THE AREA OF BENEFIT FOR ANY PERIOD OF TIME. (B) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS AS THE TRUSTEES DECIDE.
Maes buddion
THE AREA WITHIN 9 MILES OF SEAFORD PARISH CHURCH, EXCLUDING LEWES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
G3 Architecture
26 Sutton Park Road
SEAFORD
East Sussex
BN25 1QU
- Ffôn:
- 01323 404880
- E-bost:
- admin@fitzgeraldcharity.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window