Dogfen lywodraethu THE BRITISH - ISRAEL - WORLD FEDERATION
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION OF 1938 AS AMENDED 29/5/1940, 26/11/1958, 2/11/1963, 8/4/1965, 25/7/1970, 15/4/1978, 22/7/1978, 26/4/1980, 18/07/1981, 23/07/1988, 21/07/1990 AND 26/07/2005.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF RELIGION INCLUDING THE ESTABLISHMENT OF A BENEVOLENT FUND FOR THE ASSISTANCE AND RELIEF OF PERSONS WHO HAVE BEEN MEMBERS OF THE FEDERATION OR CONNECTED WITH THE SAME OR OF THEIR DEPENDANTS WHO MAY BE IN NEEDY CIRCUMSTANCES. (FOR FULL DETAILS SEE CONSTITUTION.) SECTION 96 OF THE CHARITIES ACT 1993 APPLIES RE-THIS CHARITY AND 211471
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.