ymddiriedolwyr E HOOKE'S ESTATE CHARITY
Rhif yr elusen: 208187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cllr Michael William Knowles | Cadeirydd | 03 August 2021 |
|
|
||||||
Jayne Beverley Hannah | Ymddiriedolwr | 23 July 2022 |
|
|||||||
Cllr Stephanie Frances Louise Kent | Ymddiriedolwr | 23 July 2022 |
|
|||||||
CLR MAISIE WRIGHT | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|||||||
Madeleine Barbara Ashcroft | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|||||||
Rev Jeremy Gordon Sykes | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|||||||
George William Roy Beckley | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.