ymddiriedolwyr WEST HACKNEY PAROCHIAL CHARITY
Rhif yr elusen: 208941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Justin Charles Gau | Cadeirydd | 13 November 2018 |
|
|||||
Councillor Frank Baffour | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Councillor Gilbert Smyth | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Christian Adams | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
POLLY MANN | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
||||
Joshua Cardale | Ymddiriedolwr | 04 March 2016 |
|
|
||||
Fiona Fieber | Ymddiriedolwr | 23 September 2013 |
|
|||||
IRFAN SIDDIK MALIK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KATHRYN JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN INNIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EMMA PLOUVIEZ | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.