THE BRITISH COUNCIL

Rhif yr elusen: 209131
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Fiona Salzen Ymddiriedolwr 01 July 2019 Dim ar gofnod
CLARE REDDINGTON Ymddiriedolwr 01 May 2019
WISE CHILDREN LIMITED Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Robert Owen Humphreys Ymddiriedolwr 11 June 2019
NATIONAL WATERFRONT MUSEUM SWANSEA Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Sushil Kumar Saluja Ymddiriedolwr 01 September 2020 Dim ar gofnod
Yasmin Diamond CB Ymddiriedolwr 11 July 2017
SUSTAINABLE HOSPITALITY ALLIANCE Cofrestrwyd yn ddiweddar
MARK BEDDY Ymddiriedolwr 07 October 2018 Dim ar gofnod
James Cronin Ymddiriedolwr 22 September 2015 Dim ar gofnod
Rageh Omaar Ymddiriedolwr 23 September 2020 Dim ar gofnod
Dr Stephen John Deuchar CBE Ymddiriedolwr 01 May 2019 Dim ar gofnod
Thomas Drew CMG Ymddiriedolwr 13 February 2020 Dim ar gofnod
Deborah Catherine Forster Ymddiriedolwr 28 October 2019 Dim ar gofnod
Stephanie Spring Cadeirydd 14 August 2019
MIND (THE NATIONAL ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH) Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Professor Malcolm Colin Press Ymddiriedolwr 15 September 2020 Dim ar gofnod
JANIS RACHEL LOMAX Ymddiriedolwr 03 December 2018
THE DITCHLEY FOUNDATION Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru