Hanes ariannol Friends of Vellore UK
Rhif yr elusen: 209168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £274.03k | £263.36k | £712.42k | £333.77k | £357.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £312.77k | £255.53k | £441.08k | £332.28k | £415.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.76m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £1.00m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £64.21k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £306.42k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £433.47k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £7.61k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £5.64k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £407.82k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £3.09k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.