Hanes ariannol HAWTHORNE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 209230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.84m | £1.21m | £1.67m | £1.41m | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34m | £1.28m | £1.36m | £1.48m | £1.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.01m | £351.83k | £606.19k | £649.62k | £621.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £682.89k | £739.04k | £938.68k | £636.20k | £375.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £151.32k | £121.74k | £124.94k | £126.16k | £133.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.75k | £125.52k | £333.54k | £546.01k | £532.61k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.31m | £1.25m | £1.33m | £1.44m | £1.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.62k | £34.52k | £30.52k | £33.71k | £32.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.02k | £11.36k | £4.62k | £4.87k | £7.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £30.62k | £34.52k | £30.52k | £33.71k | £32.07k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.