Dogfen lywodraethu HAWTHORNE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 209230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 7 OCTOBER 1948 AS AMENDED BY RESOLUTIONS DATED 28 FEBRUARY 1950, 15 MARCH 1984, 26 MARCH 1998, 25 FEBRUARY 2006 AND 21 FEBRUARY 2009. as amended on 16 Sep 2021 as amended on 01 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
The objects for which the Company is established are to provide and maintain in England a Christian Science nursing house and Visiting Christian Science nursing service operated in accordance with the practice and principles of the body known as the Church of Christ, Scientist.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.