Elusennau cysylltiedig HAWTHORNE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 209230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 05 FEB 1954
AS AMENDED BY SCHEME DATED 25 JUN 1976
AS AMENDED ON 19 OCT 1981
AS AMENDED ON 21 NOV 1983
AS AMENDED ON 21 SEP 2000
AS AMENDED ON 25 JUL 2005
AS AMENDED ON 20 JUL 2006
AS AMENDED ON 13 DEC 2007
AS AMENDED ON 16 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE IN CASES OF NEED PERSONS WHO ARE CHRISTIAN SCIENTISTS RESIDENT IN GREATER LONDON AND IN SPECIAL CASES THE COUNTIES ADJOINING GREATER LONDON AND WHO, ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED OR INFIRM.
Maes buddion
GREATER LONDON
Hanes cofrestru
- 15 Medi 2006 : Cofrestrwyd
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.