Hanes ariannol GOSPEL STANDARD BETHESDA FUND
Rhif yr elusen: 209376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.80m | £1.62m | £1.84m | £2.94m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.95m | £1.89m | £1.86m | £2.72m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £142.10k | £84.93k | £161.73k | £354.20k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £93.81k | £87.56k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £155.74k | £159.44k | £94.98k | £581.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.61m | £1.41m | £1.71m | £2.34m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.78k | £36.46k | £25.98k | £22.56k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £9.00k | £9.00k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £112.30k | £106.52k | £50.85k | £511.75k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.93m | £1.87m | £1.85m | £2.69m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.61k | £13.81k | £12.93k | £27.00k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.82k | £48.11k | £48.14k | £92.96k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.