ymddiriedolwyr ANIMAL HEALTH TRUST
Rhif yr elusen: 209642
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRH THE PRINCESS ROYAL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Thomas Richard Scott | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
James Crowhurst | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|||||
Professor David Haig | Ymddiriedolwr | 31 December 2017 |
|
|
||||
PETER HARVEY LOCKE | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|
||||
JEFF WHALLEY | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|
||||
RONNIE IRVING B.COM C.A | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
STEVE SHORE | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
Professor Kevin Thomas Morley | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
||||
Humphrey Salwey CBE TD DL | Ymddiriedolwr | 26 May 2015 |
|
|||||
Rachel Flynn | Ymddiriedolwr | 26 May 2015 |
|
|||||
SIR JOHN DAMIAN SPURLING KCVO OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THE LORD KIRKHAM CVO | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.