Hanes ariannol THE TAVISTOCK INSTITUTE OF HUMAN RELATIONS
Rhif yr elusen: 209706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.46m | £2.89m | £2.55m | £2.69m | £2.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.41m | £2.67m | £2.42m | £2.44m | £2.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £124.00k | £513.27k | £602.42k | £181.20k | £200.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £4.43k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £11.45k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.46m | £2.88m | £2.44m | £2.63m | £2.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.85k | £2.42k | £369 | £1.43k | |
|
Incwm - Arall | £1.15k | £195 | £84.65k | £55.60k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.41m | £2.67m | £2.42m | £2.44m | £2.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.