ymddiriedolwyr THEATRE CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 210262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Kristoffer Cooney | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Kieran George Lines | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Caroline Wilkes | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Joanne Leung | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Aleksa Asme | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|||||
Frazer Flintham | Ymddiriedolwr | 23 August 2022 |
|
|
||||
Rebecca Cecelia Major | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|||||
Titilola Dawudu | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|||||
David Luff | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.