Hanes ariannol CAXTON HOUSE SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 210270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £322.87k £409.68k £307.65k £374.83k £400.56k
Cyfanswm gwariant £283.30k £362.28k £306.48k £322.92k £362.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £87.38k £92.88k £68.05k £59.38k £105.26k