CITY OF LIVERPOOL YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION (INC)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To serve the city of Liverpool by providing services for local communities that promote their welbeing in mind body and spirit. We achieve this through a spectrum of activities, such as housing, health initiatives, sport, the arts and various other activities across the city.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£12,034,702
Roddion a chymynroddion | £12.03m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £10 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£11,797,272
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £11.80m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,282,446 o 6 gontract(au) llywodraeth a £585,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £11.80m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £237.43k |
Pobl

200 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
- Sefton
Llywodraethu
- 01 Hydref 1964: Cofrestrwyd
- CITY OF LIVERPOOL Y M C A (Enw gwaith)
- LIVERPOOL YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION (INCORPORATED) (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Barker | Cadeirydd | 07 September 2020 |
|
|
||||
John Hussey | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|||||
Tony Allen | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Julie Fadden | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Helen Klepper | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Martin Farran | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|||||
Clare White | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Rev Michelle Montrose | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
Jayne Price | Ymddiriedolwr | 28 March 2015 |
|
|
||||
MARY COMPTON RICKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.47m | £6.42m | £8.87m | £10.32m | £12.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.01m | £6.32m | £8.60m | £10.31m | £11.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.29m | N/A | £2.55m | £2.41m | £4.28m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £585.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £811.23k | £6.42m | £8.87m | £10.32m | £12.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.29m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.37m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £10 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.01m | £6.32m | £8.60m | £10.31m | £11.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.50m | £3.39m | £3.41m | £4.07m | £4.55m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £965.99k | £2.32m | £3.01m | £2.56m | £1.97m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£113.29k | -£93.96k | -£77.85k | -£61.26k | -£47.74k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £517.95k | £1.68m | £2.15m | £2.36m | £2.02m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Mawrth 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Mawrth 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 FEBRUARY 1956 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS OF 26 MARCH 1984, 11 JUNE 1984 15 MARCH 1999 AND 16 NOVEMBER 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14/10/2015
Gwrthrychau elusennol
2.3.1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH, INCLUDING BY (A) PROMOTING A CHRISTIAN ENVIRONMENT INSPIRED AND MOTIVATED BY THE LIFE, EXAMPLE AND TEACHING OF JESUS CHRIST, WHERE PEOPLE OF FAITH AND PEOPLE OF NONE CAN WORK TOGETHER FOR THE TRANSFORMATION OF COMMUNITIES; AND (B) ENABLING PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, TO FLOURISH THROUGH EXPERIENCING AND RESPONDING TO THE LOVE OF GOD DEMONSTRATED BY THE LIFE, EXAMPLE AND TEACHING OF JESUS CHRIST 2.3.2 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR MEN AND WOMEN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE 2.3.3 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF EDUCATION FOR PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WITH THE OBJECT OF DEVELOPING THEIR PHYSICAL, MENTAL OR SPIRITUAL CAPACITIES 2.3.4 TO RELIEVE OR ASSIST IN THE RELIEF OF PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL, EMOTIONAL, SPIRITUAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES 2.3.5 TO PROVIDE RESIDENTIAL ACCOMMODATION, INCLUDING SOCIAL HOUSING, FOR PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL, EMOTIONAL, SPIRITUAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES
Maes buddion
LIVERPOOL
Elusennau cysylltiedig
- 01 Hydref 1964 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YMCA
15 LEEDS STREET
LIVERPOOL
L3 6HU
- Ffôn:
- 01516003530
- E-bost:
- info@liverpoolymca.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window