Hanes ariannol THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF LONDON
Rhif yr elusen: 210508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.18m | £42.61m | £31.02m | £34.65m | £38.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.32m | £43.90m | £34.31m | £33.90m | £38.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £6.06m | £4.96m | £4.59m | £1.98m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.09m | £768.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £252.00k | £594.00k | £1.09m | £1.23m | £579.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.83m | £1.77m | £928.00k | £1.45m | £4.66m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £39.96m | £39.08m | £27.10m | £30.56m | £31.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £120.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.03m | £1.09m | £666.00k | £418.00k | £489.00k | |
|
Incwm - Arall | £108.00k | £201.00k | £1.24m | £984.00k | £769.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £61.00k | £670.00k | £55.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £43.52m | £41.77m | £32.76m | £31.78m | £34.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £230.00k | £412.00k | £1.54m | £2.12m | £4.52m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £104.00k | £62.00k | £127.00k | £110.00k | £191.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £135.00k | £159.00k | £165.00k | £154.00k | £153.00k | |
|
Gwariant - Arall | £1.57m | £1.71m | £0 | £0 | £208.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.