ymddiriedolwyr THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF LONDON
Rhif yr elusen: 210508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Mumtaz Patel | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||||
Dr Omar Mustafa | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||||
Dr John Dean | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||||
Dominic Whittle | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|||||||
Dr Fiona Pathiraja | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||||
Professor John Bateson | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|||||||
Dr Ananthakrishnan Raghuram | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||||
Anne Marie Millar | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||||
Katie Smith | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||||
Professor Simon Bowman | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|||||||
Professor Ramesh Pulendran Arasaradnam | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||||
Professor David Croisdale-Appleby | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.