ymddiriedolwyr The London Rifles Volunteer Trusts
Rhif yr elusen: 210638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL ANTONY JOHNSON OBE DL | Cadeirydd | 14 October 2015 |
|
|
||||
Guy William John Lock | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Rupert James Spencer Johnson | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||
JOHN GUTHRIE GRIFFITH-JONES | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Nicholas James Springett ADDYMAN | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
MICHAEL WILLIAM GEORGE TATTERSALL | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
COLONEL SIDNEY ANTHONY GEORGE ABRAHAMS TD DL MBA | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Colonel Larry Brian Davis CMgr, FCMI | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
JAMES FRANCIS SHACKLETON | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Gary John Driscoll | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
MAJOR GENERAL NICHOLAS COTTAM CB OBE | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
TERRY ROPER MBE TD | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
RICHARD FROST MBE | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.