TOWN LANDS (ESTATE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management of Town Farm, East Harling, 12 Spinney Drive East Harling, 11 Kemps Barn East Harling, and 46 Garlondes, East Harling, paying net proceeds, in equal shares, to Harling Parish Church, Harling Town Lands Educational Foundation and Harling Town Improvement Fund.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Norfolk
Llywodraethu
- 25 Medi 1962: Cofrestrwyd
- Harling Town Lands Trust (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP EDGE | Cadeirydd |
|
||||||
JEAN DOROTHY DENNISS | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|||||
REBECCA JACOBS | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
Dorothy Jubb | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|||||
Brian Copping | Ymddiriedolwr | 14 September 2018 |
|
|||||
Justin John JACOBS | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
GRAHAM JUBB | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.17k | £10.75k | £19.04k | £22.39k | £36.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.15k | £10.92k | £22.18k | £5.20k | £24.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mawrth 2024 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEMES OF 20TH JUNE 1893 AND 27TH MAY 1898 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15 JUL 2024
Gwrthrychau elusennol
THE INCOME FROM THE ESTATE CHARITY SHALL BE DIVIDED AT THE TRUSTEES’ DISCRETION AND APPLIED AS FOLLOWS TO: A) THE CHURCH OF ST PETER AND ST PAUL IN THE PARISH OF EAST HARLING; B) THE EAST HARLING PARISH EDUCATIONAL FOUNDATION; AND C) FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF EAST HARLING THE MINIMUM SHARE RECEIVED SHALL BE 20% OF THE INCOME AVAILABLE UNLESS THE RECEIVING BODY HAS AGREED FOR IT TO BE LOWER.
Maes buddion
EAST HARLING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 Gallants Lane
East Harling
NORWICH
NR16 2NQ
- Ffôn:
- 01953717800
- E-bost:
- copping222@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window